GLOBAL DEALERS DOCUMENT BUSINESS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 167
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL DEALERS DOCUMENT BUSINESS SL
CIF B66224544
Capital Social 28750.0 Euros
Fecha de Constitución 05/02/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLOBAL DEALERS DOCUMENT BUSINESS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL DEALERS DOCUMENT BUSINESS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Beguer Macarulla Jose Luis | Consejero | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Beguer Macarulla Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 28/04/2014 | 17/03/2016 |
Cortes De Cruz Jose Luis | Presidente | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Cortes De Cruz Jose Luis | Consejero | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
De La Guardia Salom Juan-german | Consejero | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Gimenez Rodriguez Francisco | Consejero | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Gonzalez Casas Jose Antonio | Secretario | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Gonzalez Casas Jose Antonio | Consejero | 14/04/2014 | 17/03/2016 |
Randua Real Esteban | Liquidador | 17/03/2016 | 17/03/2016 |
ACTOS BORME DE GLOBAL DEALERS DOCUMENT BUSINESS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 88, S 8, H B 451352, I/A 4 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 88, S 8, H B 451352, I/A 4 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 88, S 8, H B 451352, I/A 4 (17/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-58-08
Capital Anterior: | 3.750,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 28.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 87, S 8, H B 451352, I/A 3 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-08
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 86, S 8, H B 451352, I/A 2 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-87-08
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 84, S 8, H B 451352, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08
Dirección:CL PAU CLARIS Num.167 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:05/02/14
Capital:3.750,00 Euros
Objeto social:COMERCIALIZACION,INSTALACION,MANTENIMIENTO,REPARACION Y ASISTENCIA TECNICA DE TODO TIPO DE EQUIPOS,COPIADORAS,ORDENADORES Y EN GENERAL TODO TIPO DE EQUIPOS OFIMATICOS,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44264 , F 84, S 8, H B 451352, I/A 1 (14/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-77-08