GLOBAL CROWD VENTURES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Benito, 3
Código Postal 28029
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL CROWD VENTURES SL
CIF B88115001
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/05/2018
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TRADELIA SPAIN SL
VINCULACIONES DE GLOBAL CROWD VENTURES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CROWD VENTURES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castrejana Irazola Alvaro | Consejero | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
Quetglas Ruiz De Alegria Francisco Javier | Consejero | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
Quetglas Ruiz De Alegria Francisco Javier | Presidente | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
Ruiz De Alegria Galparsoro Aitor | Liquidador | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
Ruiz De Alegria Galparsoro Aitor | Consejero | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
Ruiz De Alegria Galparsoro Aitor | Secretario | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
TRADELIA SPAIN SL | Socio Unico | 13/12/2018 | 02/08/2021 |
ACTOS BORME DE GLOBAL CROWD VENTURES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 85, S 8, H M 684350, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 85, S 8, H M 684350, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 85, S 8, H M 684350, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 85, S 8, H M 684350, I/A 5 (02/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-151-28
Capital Anterior: | 109.187,00 | Euros |
Disminución de capital | 106.187,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 97,25 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 84, S 8, H M 684350, I/A 4 (22/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-19-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 106.187,00 | Euros |
Capital Actual: | 109.187,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.539,57 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 83, S 8, H M 684350, I/A 3 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
- Otras modificaciones estatutarias: SE MODIFICA EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS EN CUANTO AL VALOR Y NUMERO DE PARTICIPACIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, Y EL ARTICULO 9º RELATIVO A LA CONVOCATORIA Y CONSTITUCION DE LA JUNTA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 83, S 8, H M 684350, I/A 2 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-104-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 81, S 8, H M 684350, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 81, S 8, H M 684350, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28
Dirección:C/ SAN BENITO 3 9 - APARTAMENTO 906 (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/05/18
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La participación en el capital social de plataformas de financiación participativa, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito y en entidades de naturaleza análoga que presten servicios en el mercado crediticio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38474 , F 81, S 8, H M 684350, I/A 1 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-243-28