GLOBAL CONFECTOR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Princesa, 40
Código Postal 28008
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL CONFECTOR SL
CIF B85841336
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 15/12/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario SA CONTINENTAL PROPERTY INVESTMENTS
VINCULACIONES DE GLOBAL CONFECTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CONFECTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bailey Timothy Webb | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 27/12/2022 |
Bailey Timothy Webb | Apoderado Mancomunado | 27/12/2022 | |
Clemente Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 09/12/2021 | 27/12/2022 |
Clemente Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 13/05/2022 | 27/12/2022 |
Clemente Garcia Jorge | Apoderado Solidario | 27/12/2022 | |
Covino Jr William Albert | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 27/12/2022 |
Covino Jr William Albert | Apoderado Mancomunado | 27/12/2022 | |
Desiderio Scott Michael | Apoderado Mancomunado | 13/05/2022 | 27/12/2022 |
Desiderio Scott Michael | Apoderado Mancomunado | 27/12/2022 | |
Diez Vergara Maitane | Apoderado Solidario | 23/05/2017 | 27/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL CONFECTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 17 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 17 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 17 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 17 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 17 (27/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 16 (05/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-174-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42206 , F 210, S 8, H M 491698, I/A 15 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 152, S 8, H M 491698, I/A 14 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 151, S 8, H M 491698, I/A 13 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27290 , F 151, S 8, H M 491698, I/A 13 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-28