GLOBAL CINCO ESTRELLAS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Fermina Sevillano, 5
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL CINCO ESTRELLAS SA
CIF A82730128
Actividad Actividades de las sociedades holding
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL CINCO ESTRELLAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CINCO ESTRELLAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abellan Perez Carlos | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Balague Ribalta Joan Ramon | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Barcelo Obregon Francisco Javier | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Buera Ribera Gerard | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Cosculluela Vidal Maria | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Cots Vega Francisco Javier | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Cruz Serra Lidia | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Escalera Hernandez Susana | Apoderado | 13/03/2017 | 23/05/2017 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Liquidador | 23/05/2017 | 23/05/2017 |
Estany Espinalt Manuel Mateo | Representante | 05/02/2010 | 23/05/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL CINCO ESTRELLAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 50, S 8, H M 266601, I/A 26 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 50, S 8, H M 266601, I/A 26 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 50, S 8, H M 266601, I/A 26 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 50, S 8, H M 266601, I/A 26 (23/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-101-28
Apoderado
- Abellan Perez Carlos
- Balague Ribalta Joan Ramon
- Barcelo Obregon Francisco Javier
- Buera Ribera Gerard
- Cosculluela Vidal Maria
- Cots Vega Francisco Javier
- Cruz Serra Lidia
- Escalera Hernandez Susana
- Fabregas Luelmo Enric
- Gomez Gonzalez Jorge
- Gray Miro Anna
- Marcos Muñoz Carmen
- Mas Ribo Ricard
- Perez Chesa Maria Roser
- Royo Trallero David
- Sala Costa-jussa Carlota
- Salmeron Davi Merce
- Vintro Fortuny Joan
- Vizcaino Prat Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 49, S 8, H M 266601, I/A 25 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 49, S 8, H M 266601, I/A 24 (20/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 49, S 8, H M 266601, I/A 23 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-220-28
- C/ FERMINA SEVILLANO 5-7 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 49, S 8, H M 266601, I/A 22 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21561 , F 49, S 8, H M 266601, I/A 21 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28