GLOBAL CARINAE SL - EXTINGUIDA
VINCULACIONES DE GLOBAL CARINAE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CARINAE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRIU SL | Socio Unico | 31/08/2018 | 25/10/2019 |
Del Pino Y Fernandez Fontecha Rafael | Administrador Solidario | 30/08/2018 | 25/10/2019 |
Schmoller Tamara | Administrador Solidario | 30/08/2018 | 25/10/2019 |
Schmoller Tamara | Liquidador | 25/10/2019 | 25/10/2019 |
LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA SL | Socio Unico | 24/07/2018 | 31/08/2018 |
Santiago Perez Antonio | Administrador Unico | 24/07/2018 | 30/08/2018 |
ACTOS BORME DE GLOBAL CARINAE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 133, S 8, H M 676368, I/A 4 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 133, S 8, H M 676368, I/A 4 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 133, S 8, H M 676368, I/A 4 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 133, S 8, H M 676368, I/A 4 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 133, S 8, H M 676368, I/A 3 (31/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- La Sociedad tiene por objeto la explotación defincas rústicas y urbanas propias o en régimen de alquiler para la obtención de toda clase de productos agrarios, sean en régimen de secano o de regadío y de toda clase de ganadosy la comercialización de los productos obtenidos de las distintas explotaci
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 132, S 8, H M 676368, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- C/ NUÑEZ DE BALBOA 11 1º B (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 132, S 8, H M 676368, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 132, S 8, H M 676368, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 132, S 8, H M 676368, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37986 , F 132, S 8, H M 676368, I/A 2 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-28