GLOBAL CAI SERVIGES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 135
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL CAI SERVIGES SL
CIF B85742880
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 25/06/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GLOBAL CAI SERVIGES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL CAI SERVIGES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Campuzano Talasac Francisco Javier | Administrador Solidario | 10/08/2009 | 12/09/2022 |
Campuzano Talasac Francisco Javier | Liquidador Solidario | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Gascon Jimenez Alfredo | Administrador Solidario | 10/08/2009 | 12/09/2022 |
Gascon Jimenez Alfredo | Liquidador Solidario | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Lopez Radigales Javier Julian | Administrador Solidario | 10/08/2009 | 12/09/2022 |
Lopez Radigales Javier Julian | Liquidador Solidario | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Martinez Nogal Jesus | Liquidador Solidario | 12/09/2022 | 12/09/2022 |
Martinez Nogal Jesus | Administrador Solidario | 10/08/2009 | 12/09/2022 |
ACTOS BORME DE GLOBAL CAI SERVIGES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 24, S 8, H M 485491, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 24, S 8, H M 485491, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 24, S 8, H M 485491, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 24, S 8, H M 485491, I/A 2 (12/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-179-28
- Se omitió por error en la Inscripción 1º el nombramiento como Administradores Solidarios a MARTINEZ NOGAL JESUS y CAMPUZANO TALASAC FRANCISCO JAVIER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 20, S 8, H M 485491, I/A 1 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2022-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 20, S 8, H M 485491, I/A 1 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2022-179-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-197-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 20, S 8, H M 485491, I/A 1 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 135 7º (MADRID)
Comienzo de operaciones:25/06/09
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:CONFECCION GESTION COMERCIALIZACION EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE TODO TIPO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26940 , F 20, S 8, H M 485491, I/A 1 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-158-28