GLOBAL BUSINESS ADVANTAGE SL - EXTINGUIDA
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social GLOBAL BUSINESS ADVANTAGE SL
CIF B95446274
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/10/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL BUSINESS ADVANTAGE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL BUSINESS ADVANTAGE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuerda Hernandez Carlos Maria | Administrador Unico | 01/07/2013 | 13/01/2015 |
Cuerda Hernandez Carlos Maria | Liquidador | 13/01/2015 | 13/01/2015 |
Arias Rodriguez David | Administrador Unico | 16/10/2012 | 01/07/2013 |
Barredo Ardanza Ignacio | Vicepresidente | 16/10/2012 | |
Barredo Ardanza Ignacio | Consejero | 16/10/2012 | |
Cuerda Hernandez Carlos | Presidente | 16/10/2012 | |
Cuerda Hernandez Carlos | Consejero | 16/10/2012 | |
Somaloma Carro Joseba Ander | Secretario | 16/10/2012 | |
Somaloma Carro Joseba Ander | Consejero Delegado | 16/10/2012 | |
Somaloma Carro Joseba Ander | Consejero | 16/10/2012 |
ACTOS BORME DE GLOBAL BUSINESS ADVANTAGE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 5 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 4 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 189, S 8, H BI 47930, I/A 4 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-48
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 188, S 8, H BI 47930, I/A 3 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 188, S 8, H BI 47930, I/A 3 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-48
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4774 , F 188, S 8, H BI 47930, I/A 3 (16/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-48