GLOBAL ASTATO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Golfo de Salonica, 27
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL ASTATO SL
CIF B85525269
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/09/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SONNEDIX ESPAÑA SOLAR POWER I BV SL
Propietario SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL
VINCULACIONES DE GLOBAL ASTATO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ASTATO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Olaguibel Amich Iñigo | Representante | 15/12/2015 | 30/05/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SOLAR PEDRO MARTINEZ SL | Socio Unico | 31/08/2009 | 30/05/2016 |
SONNEDIX ESPAÑA SOLAR POWER I BV SL | Administrador Unico | 18/12/2008 | 30/05/2016 |
Turner John | Apoderado | 18/08/2009 | 30/05/2016 |
Santiago Perez Antonio | Representante | 29/08/2012 | 15/12/2015 |
Boryan Gregory M | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2012 | 08/07/2015 |
Cañaveras Barragan Carolina | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/09/2012 | 08/07/2015 |
Boryan Gregory M | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | 14/09/2012 |
Maurer Somolinos Jose Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/03/2011 | 14/09/2012 |
Collado Arpia Enrique | Representante | 29/01/2010 | 29/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL ASTATO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 174, S 8, H M 468275, I/A 17 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 174, S 8, H M 468275, I/A 17 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 174, S 8, H M 468275, I/A 16 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 174, S 8, H M 468275, I/A 16 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 173, S 8, H M 468275, I/A 15 (08/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-133-28
- C/ GOLFO DE SALONICA 27 6º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 173, S 8, H M 468275, I/A 14 (22/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 172, S 8, H M 468275, I/A 13 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 172, S 8, H M 468275, I/A 13 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-185-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 172, S 8, H M 468275, I/A 12 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25976 , F 172, S 8, H M 468275, I/A 12 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-173-28