GLOBAL ARZUF SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 178
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL ARZUF SL
CIF B85462786
Capital Social 1000000.0 Euros
Actividad Alquiler de medios de navegación
Fecha de Constitución 17/06/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLOBAL ARZUF SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ARZUF SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Menendez Miguel | Liquidador | 26/07/2017 | 14/05/2018 |
Gavilanes Losada Jose Luis | Presidente | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Gavilanes Losada Jose Luis | Consejero Delegado Mancomunado | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Gavilanes Losada Jose Luis | Consejero | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Gonzalez Gonzalez Eladio | Consejero | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Montes De Torre Jose Pablo | Consejero | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Montes De Torre Jose Pablo | Secretario | 29/12/2011 | 26/07/2017 |
Perez Jimenez Miguel Angel | Consejero | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Ruiz Ruiz Emilio | Consejero | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
Sanchez Vera Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 14/04/2009 | 26/07/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL ARZUF SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 168, S 8, H M 464233, I/A 7 (14/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 167, S 8, H M 464233, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 167, S 8, H M 464233, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 167, S 8, H M 464233, I/A 6 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 167, S 8, H M 464233, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Consejero Delegado Mancomunado
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 167, S 8, H M 464233, I/A 5 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-7-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 166, S 8, H M 464233, I/A 4 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-28
- LA CONTRATACION POR CUENTA PROPIA O AJENA CON ASTILLEROS NACIONALES O EXTRANJEROS PARA LA CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE BUQUES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 164, S 8, H M 464233, I/A 3 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28
- PASEO DE LA CASTELLANA NUMERO 178 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25753 , F 164, S 8, H M 464233, I/A 3 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-81-28