GLOBAL ARQUIGESTION BCN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Nogues, 58
Código Postal 08025
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLOBAL ARQUIGESTION BCN SL
CIF B66479536
Capital Social 104000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/02/2015
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLOBAL ARQUIGESTION BCN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL ARQUIGESTION BCN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mendoza Puebla Jose Antonio | Liquidador | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
Mendoza Puebla Jose Antonio | Administrador Unico | 29/07/2015 | 16/07/2024 |
Moreno Moreno Maria Lourdes | Administrador Unico | 25/02/2015 | 29/07/2015 |
ACTOS BORME DE GLOBAL ARQUIGESTION BCN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 463706, I/A 5 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 463706, I/A 5 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 463706, I/A 5 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-141-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 101.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 104.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 3.366,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 127, S 8, H B 463706, I/A 4 (27/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-126-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: JOSE ANTONIO MENDOZA PUEBLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 127, S 8, H B 463706, I/A 3 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
- AMPLIAR A: LA INTERMEDIACION EN ACTIVIDADES PROFESIONALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 126, S 8, H B 463706, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
- PERDIDA DE LA UNIPERSONALIDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 126, S 8, H B 463706, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 126, S 8, H B 463706, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 126, S 8, H B 463706, I/A 2 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-147-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO MARIA LOURDES MORENO MORENO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 126, S 8, H B 463706, I/A 1 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-43-08