EQUINIX (SPAIN) SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle de Valgrande, 6
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social EQUINIX (SPAIN) SL
CIF B87292322
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 27/05/2015
Nombres Anteriores
- GLOBAL AMALTEA SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario EQUINIX SPAIN SA
VINCULACIONES DE EQUINIX (SPAIN) SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE EQUINIX (SPAIN) SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eielts Michiel | Apoderado | 20/01/2016 | 18/09/2018 |
EQUINIX SPAIN SA | Socio Unico | 14/09/2018 | 18/09/2018 |
Gonzalez Espejo Garcia Pablo | Apoderado Solidario | 26/09/2016 | 18/09/2018 |
Jimenez Carracedo Faustino | Administrador Solidario | 27/08/2018 | 18/09/2018 |
Messina Maria | Apoderado | 20/01/2016 | 18/09/2018 |
Ramkarun-permala Karuna | Apoderado | 20/01/2016 | 18/09/2018 |
Schwartz Eric Charles | Administrador Solidario | 27/08/2018 | 18/09/2018 |
Solans Chamorro Livia Isabel | Apoderado Solidario | 26/09/2016 | 18/09/2018 |
Suphachardruengchai Waraphorn | Apoderado | 20/01/2016 | 18/09/2018 |
Waters Peter James | Apoderado | 20/01/2016 | 18/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE EQUINIX (SPAIN) SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 24, S 8, H M 603906, I/A 10 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 24, S 8, H M 603906, I/A 10 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-186-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 24, S 8, H M 603906, I/A 9 (14/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-28
- C/ VALGRANDE 6 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 8 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 7 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 7 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 7 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 23, S 8, H M 603906, I/A 6 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33553 , F 22, S 8, H M 603906, I/A 5 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-28