GLEISA PATRIMONIOS SL
Razón Social GLEISA PATRIMONIOS SL
CIF B84351253
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Garcia Galbeño Manuel
ORGANIGRAMA DE GLEISA PATRIMONIOS SL
Presidente
VINCULACIONES DE GLEISA PATRIMONIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLEISA PATRIMONIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Galbeño Manuel | Presidente | 01/07/2024 |
ACTOS BORME DE GLEISA PATRIMONIOS SL
Nombramientos
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 381735, I/A 4 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 304.957
Número de página: 32.374
Ceses/Dimisiones
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 381735, I/A 4 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 304.957
Número de página: 32.374
Depósito de cuentas anuales
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 1.004.158
Número de página: 61.499
Depósito de cuentas anuales
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28
Datos del registro mercantil de Madrid
Número de acto: 13.322
Número de página: 833