GLECKANT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Jorge Vigon, 2
Código Postal 26003
Municipio Logroño
Provincia La Rioja
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLECKANT SL
CIF B26484147
Capital Social 3050.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 02/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Mañas De Huelbes Manuel Felix
VINCULACIONES DE GLECKANT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLECKANT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mañas De Huelbes Manuel Felix | Liquidador Unico | 22/11/2021 | 22/11/2021 |
Mañas De Huelbes Manuel Felix | Socio Unico | 03/06/2011 | 22/11/2021 |
Mañas De Huelbes Manuel Felix | Administrador Unico | 03/06/2011 | 22/11/2021 |
ACTOS BORME DE GLECKANT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-26
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-26
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-26
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-229-26
- AVDA JORGE VIGON 2 6º IZ (LOGROÑO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 2 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-26
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-26
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-26
Dirección:C/ CLAVIJO 8 3º A (LOGROÑO)
Comienzo de operaciones:02/06/11
Capital:3.050,00 Euros
Objeto social:La sociedad tendrá por objeto las siguientes actividades: 1. Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación.2. Actividades profesionales. 3. Turismo, hostelería y restauración. 4. Prestación de servicios. Actividades de gestión y administración. Servicios edu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 733 , F 1, S 8, H LO 14502, I/A 1 (03/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-26