GLAVUEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Antonio Vandewalle y Pinto, 7
Código Postal 38009
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLAVUEGA SL
CIF B76724350
Capital Social 26640.0 Euros
Fecha de Constitución 27/12/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Aguiar Valencia Guillermo Leandro
VINCULACIONES DE GLAVUEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLAVUEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Valencia Guillermo Leandro | Liquidador | 12/01/2018 | 12/01/2018 |
Aguiar Valencia Guillermo Leandro | Socio Unico | 18/01/2017 | 12/01/2018 |
Aguiar Valencia Guillermo Leandro | Administrador Unico | 18/01/2017 | 12/01/2018 |
ACTOS BORME DE GLAVUEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 27, S 8, H TF 58373, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 27, S 8, H TF 58373, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 27, S 8, H TF 58373, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 27, S 8, H TF 58373, I/A 2 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-38
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 25, S 8, H TF 58373, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 25, S 8, H TF 58373, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-38
Dirección:C/ ANTONIO VANDEWALLE 7 (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Comienzo de operaciones:27/12/16
Capital:26.640,00 Euros
Objeto social:La tenencia y gestión de títulos y acciones o cualquier forma de representación de participaciones en el capital de entidades residentes y no residentes, quedando exceptuados los expresamente reservados por la Ley a las Instituciones de Inversión Colectiva, así como los expresamente reservados por l
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3479 , F 25, S 8, H TF 58373, I/A 1 (18/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-38