GLASSFISH STUDIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Sagasta, 26
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLASSFISH STUDIO SL
CIF B87740460
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/01/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GLASSFISH STUDIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLASSFISH STUDIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corominas Nogal Oscar | Secretario No Consejero | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Gonzalez Lopez- Huerta Juan Jose | Presidente | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Gonzalez Lopez- Huerta Juan Jose | Consejero | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Gonzalez Lopez- Huerta Juan Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2017 | 11/09/2019 |
Marcos Esturillo David Antonio | Vicesecretario No Consejero | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Vargas Martinez Sergi | Liquidador | 11/09/2019 | 11/09/2019 |
Vargas Martinez Sergi | Consejero | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Vargas Martinez Sergi | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2017 | 11/09/2019 |
Velasco Blanco Pablo Hugo | Consejero | 13/03/2017 | 11/09/2019 |
Velasco Blanco Pablo Hugo | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/04/2017 | 11/09/2019 |
ACTOS BORME DE GLASSFISH STUDIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 38, S 8, H M 641926, I/A 3 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 38, S 8, H M 641926, I/A 3 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 38, S 8, H M 641926, I/A 3 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 38, S 8, H M 641926, I/A 3 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 38, S 8, H M 641926, I/A 3 (11/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-179-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 36, S 8, H M 641926, I/A 2 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-71-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 31, S 8, H M 641926, I/A 1 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Dirección:C/ SAGASTA 26 2º D (MADRID)
Comienzo de operaciones:17/01/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:a) El desarrollo, producción, adquisición, venta, comercialización y distribución de videojuegos y programas informáticos, incluidos sus elementos accesorios, b) Trabajos de consultoría en el sector de la tecnología, videojuegos e informática
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35722 , F 31, S 8, H M 641926, I/A 1 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28