GLASSDV BAIX LLOBREGAT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jacint Verdaguer, 141
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLASSDV BAIX LLOBREGAT SL
CIF B65977068
Capital Social 3040.0 Euros
Actividad Mantenimiento y reparación de vehículos de motor
Fecha de Constitución 15/02/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLASSDV BAIX LLOBREGAT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLASSDV BAIX LLOBREGAT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Veliz Guerrero Ramon Luis | Administrador Unico | 21/11/2013 | 15/07/2015 |
Veliz Guerrero Ramon Luis | Liquidador | 15/07/2015 | 15/07/2015 |
Benavente Barrachina Christian | Administrador Unico | 09/05/2013 | 21/11/2013 |
Saldes Adell Juan | Administrador Solidario | 15/03/2013 | 09/05/2013 |
Sanchez Real Maria Esther | Administrador Solidario | 15/03/2013 | 09/05/2013 |
ACTOS BORME DE GLASSDV BAIX LLOBREGAT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 43, S 8, H B 435001, I/A 4 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 43, S 8, H B 435001, I/A 4 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 43, S 8, H B 435001, I/A 4 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 43, S 8, H B 435001, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 43, S 8, H B 435001, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 42, S 8, H B 435001, I/A 2 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 42, S 8, H B 435001, I/A 2 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 38, S 8, H B 435001, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Dirección:CL JACINT VERDAGUER Num.141 (MOLINS DE REI)
Comienzo de operaciones:15/02/13
Capital:3.040,00 Euros
Objeto social:LA REPARACION Y SUSTITUCION DE LUNAS PARA TODO TIPO DE VEHICULOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43670 , F 38, S 8, H B 435001, I/A 1 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08