GLASEES CORP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco de Paula Pareja, 4
Código Postal 29007
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLASEES CORP SL
CIF B93467017
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de prendas de vestir en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 15/03/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Bocanegra Yañez Virginia Del Carmen
VINCULACIONES DE GLASEES CORP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLASEES CORP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bocanegra Yañez Virginia Del Carmen | Socio Unico | 15/02/2018 | 11/11/2021 |
Bocanegra Yañez Virginia Del Carmen | Administrador Unico | 15/02/2018 | 11/11/2021 |
Bocanegra Yañez Virginia Del Carmen | Liquidador | 11/11/2021 | 11/11/2021 |
Bocanegra Yañez Virginia Del Carmen | Administrador Solidario | 18/03/2016 | 15/02/2018 |
De Vega Mendez Iñigo | Administrador Solidario | 18/03/2016 | 15/02/2018 |
ACTOS BORME DE GLASEES CORP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 3 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 216, S 8, H MA133125, I/A 2 (15/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-40-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 215, S 8, H MA133125, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29
Dirección:C/ FRANCISCO DE PAULA PAREJA 4 1º I (MALAGA)
Comienzo de operaciones:15/03/16
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y complementos.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5496, L 4403, F 215, S 8, H MA133125, I/A 1 (18/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-60-29