GLAAM CONSULTING FRANCHISING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Diagonal, 329
Código Postal 08009
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GLAAM CONSULTING FRANCHISING SL
CIF B66713611
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 11/02/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GLAAM CONSULTING FRANCHISING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLAAM CONSULTING FRANCHISING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Herrera Santana Miguel Angel | Administrador Unico | 06/05/2021 | 10/03/2023 |
Herrera Santana Miguel Angel | Liquidador | 10/03/2023 | 10/03/2023 |
Rodriguez Luna Alicia | Apoderado Solidario | 02/03/2016 | 10/03/2023 |
Herrera Santana Miguel Angel | Liquidador | 17/08/2020 | 06/05/2021 |
Herrera Santana Miguel Angel | Administrador Unico | 22/02/2016 | 17/08/2020 |
ACTOS BORME DE GLAAM CONSULTING FRANCHISING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 141, S 8, H B 480953, I/A 5 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 141, S 8, H B 480953, I/A 5 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 141, S 8, H B 480953, I/A 5 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-08
- REACTIVACION DE LA SOCIEDAD POR ACUERDO DE LA JUNTA DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 4 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 4 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 4 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 3 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 3 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 3 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45225 , F 140, S 8, H B 480953, I/A 2 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-48-08