GISDRON DATA ANALYTICS SERVICES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 46
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GISDRON DATA ANALYTICS SERVICES SL
CIF B87988184
Capital Social 354624.0 Euros
Fecha de Constitución 21/12/2017
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GISDRON DATA ANALYTICS SERVICES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GISDRON DATA ANALYTICS SERVICES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Pasquin Ignacio | Liquidador | 10/10/2023 | 13/02/2024 |
Sanchez Pasquin Ignacio | Administrador Unico | 26/10/2020 | 10/10/2023 |
Galiana Guiu Francisco | Vicepresidente | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Galiana Guiu Francisco | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Galiana Guiu Francisco | Consejero | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Jerez Parrilla Jose Maria | Secretario | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Jerez Parrilla Jose Maria | Consejero | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Sanchez Pasquin Ignacio | Presidente | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Sanchez Pasquin Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
Sanchez Pasquin Ignacio | Consejero | 26/01/2018 | 26/10/2020 |
ACTOS BORME DE GISDRON DATA ANALYTICS SERVICES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 6, S 8, H M 662967, I/A 5 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 5, S 8, H M 662967, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 5, S 8, H M 662967, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 5, S 8, H M 662967, I/A 4 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-199-28
Capital Anterior: | 7.125,00 | Euros |
Aumento de capital: | 347.499,00 | Euros |
Capital Actual: | 354.624,00 | Euros |
Porcentaje: | 4.877,18 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 4, S 8, H M 662967, I/A 3 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 4, S 8, H M 662967, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 4, S 8, H M 662967, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 4, S 8, H M 662967, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 1, S 8, H M 662967, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Dirección:C/ JUAN BRAVO 46 - OFICINA 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/12/17
Capital:7.125,00 Euros
Objeto social:La prestación de servicios mediante la operación remota de aeronaves y vehículos aéreos no tripulados o drones, en el ámbito agrario, ganadero, forestal, industrial, ingeniería civil, arquitectónico y patrimonio cultural, contemplando también su explotación comercial mediante uso recreativo....
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37143 , F 1, S 8, H M 662967, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28