GIRONINA DE BINGOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 51
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GIRONINA DE BINGOS SL
CIF B62834643
Capital Social 155890.0 Euros
Actividad Actividades de juegos de azar y apuestas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GIRONINA DE BINGOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIRONINA DE BINGOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Fernandez Albert | Administrador Concursal | 14/10/2011 | 25/02/2019 |
Gonzalez Reverte Francisco Javier | Presidente | 27/02/2013 | |
Gonzalez Reverte Francisco Javier | Consejero | 27/02/2013 | |
Gonzalez Reverte Francisco Javier | Consejero Delegado | 27/02/2013 | |
Rodriguez Rodriguez Emilio | Consejero | 27/02/2013 | |
Sanahuja Junyent Jaume | Consejero | 27/02/2013 | |
Sanahuja Junyent Jaume | Secretario | 07/01/2011 | 27/02/2013 |
GLOBAL BINGO CORPORATION SA | Secretario | 15/10/2010 | |
GLOBAL BINGO CORPORATION SA | Consejero | 15/10/2010 | |
Vila Beltran Josep | REPR.143 RRM | 15/10/2010 |
ACTOS BORME DE GIRONINA DE BINGOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 16 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 523/2011, AUTO FIRME DE FECHA 06/02/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 16 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 16 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 523/2011, AUTO FIRME DE FECHA 18/04/2013, POR EL QUE SE ACUERDA LA APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 15 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 14 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 523/2011, AUTO FIRME DE FECHA 13/11/2012, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 14 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39076 , F 156, S 8, H B 247529, I/A 14 (27/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-45-08
- JUZGADO MERCANTIL 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 523/2011, AUTO FIRME DE FECHA 19/07/2011, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34498 , F 12, S 8, H B 247529, I/A 13 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34498 , F 12, S 8, H B 247529, I/A 13 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08