GIRONA FIBRA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Transicion Española, 26
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIRONA FIBRA SL
CIF B55250591
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 26/11/2015
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario AVATEL TELECOM SA
VINCULACIONES DE GIRONA FIBRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIRONA FIBRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVATEL TELECOM SA | Socio Unico | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Ignacio Autran Perez | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Jorge Gomez Jimenez | Administrador Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Jose Ignacio Aguirre Alvarez | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Jose Maria Del Corro Garcia Lomas | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Jose Miguel Llinares Tarriño | Apoderado Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Victor Manuel Rodriguez Filgueira | Administrador Solidario | 16/02/2022 | 04/01/2023 |
Diego Silva Galan | Administrador Solidario | 20/01/2020 | 16/02/2022 |
Estanis Sarquella Brugada | Administrador Solidario | 04/12/2015 | 16/02/2022 |
Andreu Cortada Colomer | Administrador Solidario | 04/12/2015 | 20/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIRONA FIBRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 168, S 8, H M 767918, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 168, S 8, H M 767918, I/A 2 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-28
- LA PRESTACION DE TODA CLASE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A TRAVES DE REDES DE COMUNICACION ELECTRONICAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 163, S 8, H M 767918, I/A 2 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
- AVDA DE LA TRANSICION ESPAÑOLA 26 (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 163, S 8, H M 767918, I/A 2 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio social y web corporativa.-. Artículo de los estatutos: 2. Objeto social.-. NUEVA REDACCION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43481 , F 163, S 8, H M 767918, I/A 2 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 135, S 8, H GI 59338, I/A 8 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 135, S 8, H GI 59338, I/A 7 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 135, S 8, H GI 59338, I/A 6 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 134, S 8, H GI 59338, I/A 5 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3058 , F 134, S 8, H GI 59338, I/A 4 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-17