GIRONA 2 BCN RESIDENCIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social G.V. Corts Catalanes, 643
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIRONA 2 BCN RESIDENCIAL SL
CIF B66455114
Capital Social 3106.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 12/01/2015
Nombres Anteriores
- PUKMER TRADING SL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GIRONA 2 BCN RESIDENCIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIRONA 2 BCN RESIDENCIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Flores Trujillo Cristina | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Gimenez Aliaga Marta | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Jason Christian Oram | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Jason Christian Oram | Apoderado Solidario | 21/06/2016 | 14/03/2024 |
Jason Christian Oram | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Kevin James D'arcy | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Kevin James D'arcy | Apoderado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
Kevin James D'arcy | Administrador Mancomunado | 28/08/2015 | 14/03/2024 |
Marcus Donaldson | Apoderado Mancomunado | 14/04/2016 | 14/03/2024 |
Marcus Donaldson | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/09/2015 | 14/03/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIRONA 2 BCN RESIDENCIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 212, S 8, H B 462625, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 212, S 8, H B 462625, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 212, S 8, H B 462625, I/A 12 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 212, S 8, H B 462625, I/A 11 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-12-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 212, S 8, H B 462625, I/A 10 (20/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-40-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45407 , F 211, S 8, H B 462625, I/A 9 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-102-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44657 , F 95, S 8, H B 462625, I/A 8 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44657 , F 95, S 8, H B 462625, I/A 7 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-77-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.106,00 | Euros |
Porcentaje: | 3,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44657 , F 94, S 8, H B 462625, I/A 6 (18/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44657 , F 93, S 8, H B 462625, I/A 5 (09/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-08