GIRMET SERVEIS MEDICS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl President Francesc Macia, 65
Código Postal 17190
Municipio Salt
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIRMET SERVEIS MEDICS SLP
CIF B17881905
Actividad Actividades de medicina general
Fecha de Constitución 13/01/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GIRMET SERVEIS MEDICS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIRMET SERVEIS MEDICS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ivan Ibañez Garcia | Liquidador | 30/03/2012 | 30/03/2012 |
Ivan Ibañez Garcia | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 30/03/2012 |
Ivan Ibañez Garcia | Soc.Prof. | 22/09/2010 | 30/03/2012 |
Jorge Ibañez Palomo | Liquidador | 30/03/2012 | 30/03/2012 |
Jorge Ibañez Palomo | Administrador Solidario | 22/09/2010 | 30/03/2012 |
Jorge Ibañez Palomo | Soc.Prof. | 22/09/2010 | 30/03/2012 |
ACTOS BORME DE GIRMET SERVEIS MEDICS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 6, S 8, H GI 39956, I/A 5 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 6, S 8, H GI 39956, I/A 5 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 6, S 8, H GI 39956, I/A 5 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 6, S 8, H GI 39956, I/A 5 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-17
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-17-17
- La actividad propia de los profesionales de la medicina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 5, S 8, H GI 39956, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17
- C/ FRANCESC MACIA 65 (SALT)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 5, S 8, H GI 39956, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17
- Adaptada a la ley 2/2007 de sociedades profesionales la sociedad con fecha 27/08/2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 5, S 8, H GI 39956, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17
Administrador Solidario
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 5, S 8, H GI 39956, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2380 , F 5, S 8, H GI 39956, I/A 4 (22/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-17