GIR FOOD SL - EXTINGUIDA
Razón Social GIR FOOD SL
CIF B42848002
Capital Social 10000.0 Euros
Fecha de Constitución 05/02/2021
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GIR FOOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIR FOOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Josep Maria Pla Ros | Liquidador Mancomunado | 05/02/2024 | 05/02/2024 |
Josep Maria Pla Ros | Administrador Mancomunado | 09/04/2021 | 05/02/2024 |
Kulwant Singh | Administrador Mancomunado | 09/04/2021 | 05/02/2024 |
Kulwant Singh Kaur | Liquidador Mancomunado | 05/02/2024 | 05/02/2024 |
Josep Maria Pla Ros | Administrador Solidario | 19/02/2021 | 09/04/2021 |
Kulwant Singh | Administrador Solidario | 19/02/2021 | 09/04/2021 |
ACTOS BORME DE GIR FOOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-17
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 3 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-17
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-17
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 147, S 8, H GI 69099, I/A 2 (09/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-71-17
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 146, S 8, H GI 69099, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-17
Dirección:C/ DEL CARME 97 BAIXOS (GIRONA)
Comienzo de operaciones:05/02/21
Capital:10.000,00 Euros
Objeto social:La venta al por menor de todo tipo de productos alimenticios y de bebidas, frutas y verduras, carne y productos cárnicos, pescados y mariscos, productos de panadería, confitería y pastelería, artículos de ferretería, pintura, vidrio, ornamento, regalo, reclamo y pequeños electrodomésticos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 146, S 8, H GI 69099, I/A 1 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-17