GINE ENGINYERS SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Avgda Doctor Fleming, 15
Código Postal 25006
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Mapa Ver Mapa
Razón Social GINE ENGINYERS SLP
CIF B25702515
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 07/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GINE ENGINYERS SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GINE ENGINYERS SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gine Llorens Josep Antoni | Administrador Unico | 24/02/2010 | 25/11/2016 |
Gine Llorens Josep Antoni | Soc.Prof. | 25/11/2016 | |
Gine Llorens Josep Antoni | Liquidador | 25/11/2016 | 25/11/2016 |
Mallol Roncal Xavier | Soc.Prof. | 24/11/2016 | 25/11/2016 |
Mallol Roncal Xavier | Apoderado | 17/01/2013 | 25/11/2016 |
Puigdemasa Panades Marta | Socio | 25/11/2016 |
ACTOS BORME DE GINE ENGINYERS SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 171, S 8, H L 24309, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 171, S 8, H L 24309, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 171, S 8, H L 24309, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 171, S 8, H L 24309, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
Administrador Unico
Liquidador
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 171, S 8, H L 24309, I/A 4 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
- Don Josep Antoni Gine Llorens, vende en pleno dominio a Don Xavier Mallol Roncal, 930 participacipaciones sociales, números 2170 al 300, ambos inclusive
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 170, S 8, H L 24309, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 170, S 8, H L 24309, I/A 3 (24/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 168, S 8, H L 24309, I/A 2 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-25
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-150-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1221 , F 164, S 8, H L 24309, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-25