GIMNAS LLEIDA SL
Dirección social Avgda Alcalde Rovira Roure, 43
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social GIMNAS LLEIDA SL
CIF B25309576
Capital Social 60100.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 01/09/1993
Teléfono 97 326 99 45
Página Web www.ekke.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente VIDING FITNESS SL
Propietario VIDING FITNESS SL
Auditor MORISON ACPM AUDITORES SLP
ORGANIGRAMA DE GIMNAS LLEIDA SL
VINCULACIONES DE GIMNAS LLEIDA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIMNAS LLEIDA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Maestro Mazuela Miguel Angel | Consejero | 01/10/2021 | |
VIDING FITNESS SL | Consejero | 01/10/2021 | |
VIDING FITNESS SL | Presidente | 01/10/2021 | |
MORISON ACPM AUDITORES SLP | Auditor | 08/04/2021 | |
Bozalongo Velilla Javier | Consejero | 31/03/2021 | |
Castarlenas Llorens Jose Luis | Apoderado Solidario | 04/01/2021 | |
Maestro Mazuela Miguel Angel | Apoderado Solidario | 04/01/2021 | |
VIDING FITNESS SL | Socio Unico | 01/04/2020 | |
Cabezon Garcia De Soria Jose Manuel | Apoderado | 05/03/2020 | |
Castarlenas Llorens Josep Lluis | Apoderado | 05/03/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIMNAS LLEIDA SL
- Cambio del sistema de retribución y modificación del art. 19º de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 225, S 8, H L 4607, I/A 21 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 225, S 8, H L 4607, I/A 20 (25/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-210-25
- En el Boletín 139/22 y con la ref. 339886 se han publicado los actos relativos a la inscripción 19 de GIMNAS LLEIDA SL habiéndose omitido por error el de cese como Secretario no Consejero de VILLAR CANOVAS MARIA AMPARO, el cual se acompaña para su subsanación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 225, S 8, H L 4607, I/A 19 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-25
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 225, S 8, H L 4607, I/A 19 (14/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-25
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 224, S 8, H L 4607, I/A 18 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-25
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 224, S 8, H L 4607, I/A 18 (01/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-195-25
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 224, S 8, H L 4607, I/A 17 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-25
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 224, S 8, H L 4607, I/A 17 (08/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-25
- Objeto social.- Constituye el objeto: A) La gestión y explotación de instalaciones deportivas en cualquiera de las formas admitidas en derecho. B) Las escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte y las actividades complementarias a estos servicios. C) La organización de actividades deportiv
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 224, S 8, H L 4607, I/A 16 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-25
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 247 , F 223, S 8, H L 4607, I/A 15 (31/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-25