GIMILEO INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Catalunya, 20
Código Postal 08002
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIMILEO INVESTMENTS SL
CIF B65797961
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 09/05/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GIMILEO INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIMILEO INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMICORP DE ESPAÑA SL | Liquidador | 12/08/2014 | 12/08/2014 |
AMICORP DE ESPAÑA SL | Administrador Unico | 31/05/2012 | 12/08/2014 |
Garcia Gassul Rovira Gerard | REPR.143 RRM | 31/05/2012 | 12/08/2014 |
Garcia Gassull Rovira Gerard | REPR.143 RRM | 12/08/2014 | 12/08/2014 |
Carlos Javier Gamus Rodriguez | Apoderado | 07/06/2012 | 16/07/2013 |
ACTOS BORME DE GIMILEO INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 178, S 8, H B 426904, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 178, S 8, H B 426904, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 178, S 8, H B 426904, I/A 5 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 178, S 8, H B 426904, I/A 4 (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-08
- PZ CATALUÑA Num.20 P.9 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 178, S 8, H B 426904, I/A 3 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 177, S 8, H B 426904, I/A 2 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-115-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO AMICORP DE ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 176, S 8, H B 426904, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 176, S 8, H B 426904, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Dirección:PS DE GRACIA Num.21 P.4 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:09/05/12
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:ADQUISICION,TENENCIA,DISFRUTE,Y ADMINISTRACION,DIRECCION,Y GESTION DE TITULOS VALORES Y/O ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LOS FONDOS PROPIOS DE SOCIEDADES O ENTIDADES CONSTITUIDAS EN TERRITORIO ESPAÑOL O FUERA DE EL,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43205 , F 176, S 8, H B 426904, I/A 1 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08