GILAC INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ronda General Mitre, 126
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GILAC INDUSTRIAL SL
CIF B61607701
Actividad Comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GILAC INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GILAC INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Ventura Gema | Liquidador | 25/02/2011 | 25/02/2011 |
Garcia Ventura Gema | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 25/02/2011 |
Trallero Santamaria Elisabeth | Administrador Solidario | 20/02/2009 | 25/02/2011 |
Dominguez Pazos Manuel | Presidente | 20/02/2009 | |
Dominguez Pazos Manuel | Consejero | 20/02/2009 | |
Garcia Ventura Gema | Consejero | 20/02/2009 | |
Monroy Sanchez Rosalia | Consejero | 20/02/2009 | |
Rosell Lastortras Juan | Secretario | 20/02/2009 | |
Rosell Lastortras Juan | Consejero | 20/02/2009 | |
Rosell Lastortras Juan | Consejero Delegado | 20/02/2009 |
ACTOS BORME DE GILAC INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30798 , F 15, S 8, H B 182115, I/A 10 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30798 , F 15, S 8, H B 182115, I/A 10 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30798 , F 15, S 8, H B 182115, I/A 10 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-92-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30798 , F 15, S 8, H B 182115, I/A 9 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30798 , F 15, S 8, H B 182115, I/A 9 (20/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-43-08