GIKO EUROPE SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ SIR ALEXANDER FLEMING 12 - (NAVE 8)
Municipio Paterna
Provincia Valencia
Razón Social GIKO EUROPE SL
CIF B46657243
Capital Social 2896820.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rufian Milla Ramon
Propietario INSYTE INSTALACIONES SA
VINCULACIONES DE GIKO EUROPE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIKO EUROPE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSYTE INSTALACIONES SA | Socio Unico | 29/12/2016 | 13/02/2017 |
Rufian Milla Ramon | Administrador Unico | 05/06/2013 | 13/02/2017 |
Rufian La Torre Ramon | Consejero | 15/09/2009 | 05/06/2013 |
Rufian La Torre Ramon | Consejero Delegado | 20/09/2010 | 05/06/2013 |
Rufian Milla Ramon | Consejero | 15/09/2009 | 05/06/2013 |
Rufian Milla Ramon | Presidente | 20/09/2010 | 05/06/2013 |
Sanchis Bautista Jose Antonio | Consejero | 15/09/2009 | 05/06/2013 |
Sanchis Bautista Jose Antonio | Secretario | 20/09/2010 | 05/06/2013 |
Colomer Cornejo Leticia | Consejero | 15/09/2009 | 20/09/2010 |
Colomer Cornejo Leticia | Consejero Delegado Solidario | 15/09/2009 | 20/09/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIKO EUROPE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 224, S 8, H V 102, I/A 12 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 224, S 8, H V 102, I/A 12 (13/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 224, S 8, H V 102, I/A 11 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-46
- C/ SIR ALEXANDER FLEMING 12 - (NAVE 8) (PATERNA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.896.820,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.896.820,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Capital Anterior: | 1.068.337,60 | Euros |
Disminución de capital | 1.068.337,60 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2687, L 6, F 212, S 8, H V 102, I/A 10 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-46