BROADCOM NETWORKS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quintanapalla, 2
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
CIF B64127988
Fecha de Constitución 02/03/2006
Nombres Anteriores
- GIGLE SEMICONDUCTOR SL
- GIGLE NETWORKS IBERIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Kirsten Margreta Spears
Propietario Broadcom Corporation
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Angie Qian | Apoderado Solidario | 09/05/2017 | 28/09/2021 |
Baltrusch Lisa Louise | Apoderado Solidario | 04/05/2020 | 28/09/2021 |
Bateman Michele Renee | Apoderado Solidario | 04/05/2020 | 28/09/2021 |
Broadcom Corporation | Socio Unico | 31/05/2021 | 28/09/2021 |
Escudero Martin Estefania | Apoderado Solidario | 15/09/2017 | 28/09/2021 |
Esther Gisela Marx | Apoderado Mancomunado | 09/05/2017 | 28/09/2021 |
Esther Gisela Marx | Apoderado Solidario | 26/11/2015 | 28/09/2021 |
Foncillas De Puig Carlos | Apoderado Solidario | 04/05/2020 | 28/09/2021 |
Foncillas De Puig Carlos | Vicesecretario No Consejero | 17/02/2021 | 28/09/2021 |
Freire Romero Ignacio | V-SEC NO CON | 16/05/2017 | 28/09/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE BROADCOM NETWORKS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41817 , F 1, S 8, H M 667815, I/A 13 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41817 , F 1, S 8, H M 667815, I/A 13 (28/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-192-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41817 , F 1, S 8, H M 667815, I/A 12 (31/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-106-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 149, S 8, H M 667815, I/A 11 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 149, S 8, H M 667815, I/A 10 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
- Otras modificaciones estatutarias: 21.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 149, S 8, H M 667815, I/A 9 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 147, S 8, H M 667815, I/A 8 (04/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-90-28
- C/ QUINTANAPALLA 2 3 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 147, S 8, H M 667815, I/A 7 (28/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-86-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 147, S 8, H M 667815, I/A 6 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37466 , F 146, S 8, H M 667815, I/A 5 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28