GIGA HOME MEDIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Velazquez, 157
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIGA HOME MEDIA SL
CIF B85711893
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2009
Nombres Anteriores
- TECNICAS TALITEL SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GST INTERNATIONAL IBERIA SL
VINCULACIONES DE GIGA HOME MEDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIGA HOME MEDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Valle Corredor Luis | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
Godoy Axel Ricardo | Administrador Solidario | 20/01/2012 | 24/01/2012 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
GST INTERNATIONAL IBERIA SL | Socio Unico | 02/03/2011 | 24/01/2012 |
Lucas Calderon Eduardo | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
Montalban Rodriguez Marta | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
Trabattoni Giovanni | Administrador Solidario | 20/01/2012 | 24/01/2012 |
Zabala Lopez-gomez Maria Del Sol | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
Zorrilla Orsat Diane | Apoderado | 30/11/2009 | 24/01/2012 |
Englmaier Florian | Administrador Unico | 05/01/2012 | 20/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GIGA HOME MEDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 81, S 8, H M 484122, I/A 9 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 81, S 8, H M 484122, I/A 9 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 8 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 8 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 8 (20/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 7 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 7 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26864 , F 80, S 8, H M 484122, I/A 7 (05/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-11-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-109-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-56-28