GIESGOD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaça Utxesa, 7
Código Postal 25002
Municipio Lleida
Provincia Lleida
Razón Social GIESGOD SL
CIF B25750373
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 13/09/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario TALLADIUM EUROPE SL
VINCULACIONES DE GIESGOD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIESGOD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bozzo Griño Gisela | Apoderado | 25/09/2012 | 23/03/2015 |
TALLADIUM EUROPE SL | Socio único | 23/03/2015 | |
TALLADIUM EUROPE SL | Socio Unico | 14/01/2015 | 23/03/2015 |
TALLADIUM EUROPE SL | Administrador Unico | 14/01/2015 | 23/03/2015 |
Xam Mar Mangrane Esteban | Administrador Unico | 14/09/2012 | 14/01/2015 |
Hervas Padilla Maria Carmen | Apoderado | 25/09/2012 | 18/07/2013 |
ACTOS BORME DE GIESGOD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-25
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 6 (23/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-25
- Otras modificaciones estatutarias: Modifican el artículo 9º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 91, S 8, H L 26444, I/A 5 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-14-25
- En el Boletín 184/12 y con la referencia 0389928, se publicó, por error, que la Sociedad se constituyó con un capital de 3000.- euros, cuando en realidad lo hizo con un capital de 30000.- euros, lo que se indica para su subsanación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 86, S 8, H L 26444, I/A 1 (14/09/2012)
CVE: BORME-A-2013-228-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 90, S 8, H L 26444, I/A 4 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-25