GIBA BALEAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Espiga, 21
Código Postal 07160
Municipio Calvià
Provincia Illes Balears
Razón Social GIBA BALEAR SL
CIF B57406928
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 09/03/2006
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GIBA BALEAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIBA BALEAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartling Bianca | Liquidador | 23/05/2019 | 23/05/2019 |
Bartling-motzkus Bianca | Administrador Unico | 22/05/2015 | 23/05/2019 |
Bartling-motzkus Bianca | Socio Unico | 25/05/2015 | 23/05/2019 |
Bartling Gisela | Administrador Solidario | 22/05/2015 | |
Bartling-motzkus Bianca | Administrador Solidario | 22/05/2015 |
ACTOS BORME DE GIBA BALEAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 6 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-103-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 23, S 8, H PM 53994, I/A 5 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 22, S 8, H PM 53994, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 22, S 8, H PM 53994, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 22, S 8, H PM 53994, I/A 4 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-07
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-248-07