GIANT HABITS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Gracia, 25
Código Postal 08007
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GIANT HABITS SL
CIF B67214247
Capital Social 105200.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 02/05/2018
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Aurelia Laura Ion
VINCULACIONES DE GIANT HABITS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GIANT HABITS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aurelia Laura Ion | Administrador Unico | 21/01/2019 | 30/12/2021 |
Coma Del Rey Susana | Apoderado Solidario | 18/02/2019 | 23/03/2020 |
Velez Trujillo Cintia | Administrador Unico | 09/05/2018 | 21/01/2019 |
ACTOS BORME DE GIANT HABITS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 117, S 8, H B 518923, I/A 8 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 782/2021, AUTO FIRME DE FECHA 08/10/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 117, S 8, H B 518923, I/A 8 (30/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-4-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 117, S 8, H B 518923, I/A 7 (23/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-63-08
Capital Anterior: | 85.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 105.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,47 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 117, S 8, H B 518923, I/A 6 (28/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-169-08
Capital Anterior: | 60.200,00 | Euros |
Aumento de capital: | 25.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 85.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,53 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 117, S 8, H B 518923, I/A 5 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 116, S 8, H B 518923, I/A 4 (18/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-39-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL,SIENDO EL SOCIO UNICO DOÑA AURELIA LAURA ION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 116, S 8, H B 518923, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 116, S 8, H B 518923, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 116, S 8, H B 518923, I/A 3 (21/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-08
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 57.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 60.200,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.906,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46405 , F 116, S 8, H B 518923, I/A 2 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-08