GHAYL SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Bravo, 17
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GHAYL SA
CIF A78782596
Capital Social 180360.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Moreno De Barreda Y Moreno Ignacio
VINCULACIONES DE GHAYL SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GHAYL SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moreno De Barreda Y Moreno Ignacio | Administrador Unico | 13/08/2010 | 28/03/2012 |
Ribed Zarauz Jose Luis | Apoderado | 22/12/2011 | 28/03/2012 |
ACTOS BORME DE GHAYL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 68, S 8, H M 155207, I/A 10 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
- OFICIO DEL REGISTRO MERCANTIL DE VIZCAYA A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 233. AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA INSCRITA EN DICHO REGISTRO "IMBLENOR, S.A"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 68, S 8, H M 155207, I/A 10 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-79-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA SOCIAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 62, S 8, H M 155207, I/A 3M (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 67, S 8, H M 155207, I/A 9 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-28
Capital Anterior: | 180.303,63 | Euros |
Aumento de capital: | 56,37 | Euros |
Capital Actual: | 180.360,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,03 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 66, S 8, H M 155207, I/A 8 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
Capital Anterior: | 216.364,36 | Euros |
Disminución de capital | 36.060,73 | Euros |
Capital Actual: | 180.303,63 | Euros |
Porcentaje: | 16,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 66, S 8, H M 155207, I/A 8 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-204-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-194-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9656 , F 66, S 8, H M 155207, I/A 7 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-167-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-202-28