GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Balmes, 191
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP
CIF B67186510
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 13/03/2018
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garriga Gorina Esteban | Liquidador | 15/05/2023 | 07/02/2024 |
Grabulosa I Gibert Medical Assistance And Consulti | Presidente | 28/05/2018 | 07/02/2024 |
Grabulosa I Gibert Medical Assistance And Consulti | Consejero | 28/05/2018 | 07/02/2024 |
Grabulosa I Gibert Medical Assistance And Consulti | Consejero Delegado | 28/05/2018 | 07/02/2024 |
Garriga Gorina Esteban | Consejero | 16/12/2021 | 15/05/2023 |
Gibert Preixens Jordi | REPR.143 RRM | 28/05/2018 | 15/05/2023 |
Guillermo Eudaldo Albert | Secretario | 28/05/2018 | 15/05/2023 |
Guillermo Eudaldo Albert | Consejero | 28/05/2018 | 15/05/2023 |
IATROS MEDICAL ASSISTANCE AND CONSULTING SLP | Presidente | 15/05/2023 | |
IATROS MEDICAL ASSISTANCE AND CONSULTING SLP | Consejero | 15/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GGMAC GLOBAL ASSISTANCE SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 6 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 5 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 5 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 5 (15/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-94-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 4 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 4 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-244-08
- CAMBIOS EN LA TITULARIDAD DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES,SEPARACION DEL SOCIO NO PROFESIONAL ALBERT GIL BATLLE Y ADMISION DEL SOCIO NO PROFESIONAL FERMIN MINGUEZ ORAYEN
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 69, S 8, H B 519631, I/A 3 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-59-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 68, S 8, H B 519631, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46427 , F 68, S 8, H B 519631, I/A 2 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-47-08