GFT APPVERSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Alcalde Barnils, 71
Código Postal 08174
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GFT APPVERSE SL
CIF B65835860
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 05/07/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GFT APPVERSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GFT APPVERSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Obes Vicente Francisco Javier | Liquidador | 15/03/2022 | 15/03/2022 |
De Obes Vicente Francisco Javier | Apoderado | 17/10/2012 | 15/03/2022 |
De Obes Vicente Francisco Javier | Administrador Unico | 21/01/2020 | 15/03/2022 |
Eres Capdevila Carlos | Apoderado | 17/10/2012 | 15/03/2022 |
Garcia Aguilar Raquel | Apoderado Solidario | 12/02/2021 | 15/03/2022 |
Rodriguez Pelaez Guillermo | Apoderado | 17/10/2012 | 15/03/2022 |
Villoro Lacosta David | Apoderado | 17/10/2012 | 15/03/2022 |
Diaz Gorina Josep Maria | Apoderado | 17/10/2012 | 12/02/2021 |
Mascaray Marti Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 23/10/2014 | 12/02/2021 |
Alfio Luca Puglisi | Administrador Mancomunado | 22/07/2015 | 21/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GFT APPVERSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 184, S 8, H B 427865, I/A 15 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 184, S 8, H B 427865, I/A 15 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 184, S 8, H B 427865, I/A 15 (15/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
- AV ALCALDE BARNILS Num.71 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 184, S 8, H B 427865, I/A 14 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 184, S 8, H B 427865, I/A 13 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 183, S 8, H B 427865, I/A 12 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 183, S 8, H B 427865, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 183, S 8, H B 427865, I/A 11 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 183, S 8, H B 427865, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43410 , F 183, S 8, H B 427865, I/A 10 (03/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-8-08