GEVO CREDIT MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Pl Urquinaona, 1
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GEVO CREDIT MANAGEMENT SL
CIF B64126535
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/02/2006
VINCULACIONES DE GEVO CREDIT MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEVO CREDIT MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Corinne Gaibrois | Apoderado | 28/05/2010 | 18/11/2019 |
Georges Vonfelt | Administrador Solidario | 18/11/2019 | |
Guitian Lopez Maria Nieves | Apoderado Solidario | 30/05/2014 | 18/11/2019 |
Philippe Arraou | Liquidador | 18/11/2019 | 18/11/2019 |
Philippe Henry Arraou | Administrador Solidario | 18/11/2019 | |
Valerie Wyart | Apoderado | 09/05/2014 | |
Requena Duran Jorde Daniel | Apoderado | 07/10/2010 | 18/09/2012 |
ACTOS BORME DE GEVO CREDIT MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 64, S 8, H B 324394, I/A 10 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 64, S 8, H B 324394, I/A 10 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 64, S 8, H B 324394, I/A 10 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 64, S 8, H B 324394, I/A 9 (30/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 64, S 8, H B 324394, I/A 8 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 63, S 8, H B 324394, I/A 7 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-187-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 63, S 8, H B 324394, I/A 6 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-203-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-135-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38379 , F 63, S 8, H B 324394, I/A 5 (28/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-109-08