GEVASA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Creueta, 12
Código Postal 46138
Municipio Rafelbunyol
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEVASA SA
CIF A46425427
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Gisbert Espinos Jose Luis
VINCULACIONES DE GEVASA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEVASA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cartagena Silvia | Consejero Delegado | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Garcia Cartagena Silvia | Consejero | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Garcia Martinez Maria Rosa | Apoderado Mancomunado | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Gisbert Espinos Jose Luis | Presidente | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Gisbert Espinos Jose Luis | Consejero | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Lopez Garcia Carmela | Vicepresidente | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Lopez Garcia Carmela | Consejero | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Martin Navarro Azucena | Apoderado Mancomunado | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Morales De Alava Ana | Consejero | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
Morales De Alava Ana | Apoderado Mancomunado | 27/01/2009 | 21/12/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEVASA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 13 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 13 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-161-46
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2009)
CVE: BORME-B-2009-35-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 12 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 12 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
- C/ DEL TRENET 12 - POLIGONO INDUSTRIAL RAFELBUÑOL (RAFELBUÑOL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 11 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 1034, F 168, S 8, H V 14182, I/A 11 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46