GEUM INVEST SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Miquel Torello I Pages, 43
Código Postal 08750
Municipio Molins de Rei
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEUM INVEST SL
CIF B66212432
Capital Social 368105.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 27/01/2014
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GEUM INVEST SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEUM INVEST SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AILANT 23 SL | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
AILANT 23 SL | Consejero Delegado | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
AILANT 23 SL | Presidente | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Fernandez Fuentesauco Gemma | REPR.143 RRM | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Fernandez Fuentesauco Gemma Julia | Apoderado Solidario | 12/11/2020 | 11/10/2023 |
Galofre Fernandez Sergi | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
INCOOBA INVEST SL | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
INCOOBA INVEST SL | Secretario | 10/08/2017 | 11/10/2023 |
Sanz Jurado Ramses | Consejero | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
Valls Borras Tomas | REPR.143 RRM | 03/04/2014 | 11/10/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GEUM INVEST SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 108, S 8, H B 450846, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 108, S 8, H B 450846, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 108, S 8, H B 450846, I/A 4 (11/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-200-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 107, S 8, H B 450846, I/A 3 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-08
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 107, S 8, H B 450846, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 107, S 8, H B 450846, I/A 2 (10/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 102, S 8, H B 450846, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08
Dirección:CL MIQUEL TORELLO I PAGES 43-45 POL.INDUS.EL PLA (MOLINS DE REI)
Comienzo de operaciones:27/01/14
Capital:368.105,00 Euros
Objeto social:COMPRAVENTA,TENENCIA,ADMINISTRACIO,GESTION Y EXPLOTACION DE PARTICIPACIONES,ACCIONES,TITULOS Y VALORES DE SOCIEDADES MERCANTILES,CON EXCEPCION,EN TODO CASO DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 102, S 8, H B 450846, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-08