GETREBOL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Prim, 13
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GETREBOL SL
CIF B84216639
Capital Social 7610.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 14/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GETREBOL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GETREBOL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calzada Terreros Blas | Consejero | 01/02/2011 | 01/02/2013 |
Marti Diaz Jose Enrique | Presidente | 01/02/2011 | 01/02/2013 |
Marti Diaz Jose Enrique | Consejero | 01/02/2011 | 01/02/2013 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Secretario | 09/07/2012 | 01/02/2013 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Liquidador | 01/02/2013 | 01/02/2013 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Apoderado | 28/09/2010 | 01/02/2013 |
Vazquez Pena Perez Luis Jesus | Consejero | 01/02/2011 | 01/02/2013 |
San Jose Testa Jorge Luis | Secretario | 01/02/2011 | 09/07/2012 |
San Jose Testa Jorge Luis | Consejero | 01/02/2011 | 09/07/2012 |
Medina Bayo Ignacio | Administrador Unico | 01/02/2011 |
ACTOS BORME DE GETREBOL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.600,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.610,00 | Euros |
Porcentaje: | 152,82 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 7 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 6 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 6 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 179, S 8, H M 365578, I/A 5 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-28
- CONSULTORIA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR Y SU EJECUCION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20644 , F 178, S 8, H M 365578, I/A 4 (01/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-29-28