GESYMA 2004 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza del Peñon, 8
Código Postal 28923
Municipio Alcorcón
Provincia Madrid
Razón Social GESYMA 2004 SL
CIF B84079870
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESYMA 2004 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESYMA 2004 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Romero Antonio | Presidente | 23/12/2022 | |
Camacho Romero Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 23/12/2022 | |
Camacho Romero Antonio | Consejero | 23/12/2022 | |
Castro Gilarte Julio Cesar | Secretario | 23/12/2022 | |
Castro Gilarte Julio Cesar | Consejero Delegado Mancomunado | 23/12/2022 | |
Castro Gilarte Julio Cesar | Consejero | 23/12/2022 | |
Castro Gilarte Julio Cesar | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
Fabian Sanchez Juan Manuel | Consejero | 19/06/2019 | 23/12/2022 |
Fabian Sanchez Juan Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 24/10/2019 | 23/12/2022 |
Rodriguez Sanchez Angel | Consejero Delegado Mancomunado | 19/06/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESYMA 2004 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 31, S 8, H M 359908, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 31, S 8, H M 359908, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 31, S 8, H M 359908, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 31, S 8, H M 359908, I/A 5 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 31, S 8, H M 359908, I/A 4 (24/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 30, S 8, H M 359908, I/A 3 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20353 , F 30, S 8, H M 359908, I/A 3 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28