GESTYTEX IBERICA SL - EXTINGUIDA
Municipio Arrigorriaga
Provincia Bizkaia
Razón Social GESTYTEX IBERICA SL
CIF B95311015
Actividad Comercio al por mayor de textiles
Fecha de Constitución 23/04/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GESTYTEX IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTYTEX IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengoechea Isasa Ramon | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Bengoechea Isasa Ramon | Consejero | 12/09/2018 | |
Burgos Gordaliza Juan Ramon | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Burgos Gordaliza Juan Ramon | Consejero | 12/09/2018 | |
Dupuy Romain Christophe | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Dupuy Romain Christophe | Presidente | 09/01/2018 | 12/09/2018 |
Dupuy Romain Christophe | Consejero | 09/01/2018 | 12/09/2018 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Liquidador Solidario | 12/09/2018 | 12/09/2018 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Consejero | 09/01/2018 | 12/09/2018 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Secretario No Consejero | 09/01/2018 | 12/09/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTYTEX IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 6 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 6 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 6 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Consejero
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 6 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-183-48
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4419 , F 187, S 8, H BI 39539, I/A 5 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-13-48