GESTUMED2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Capitan Ontañon, S/N
Código Postal 11202
Municipio Algeciras
Provincia Cádiz
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTUMED2000 SL
CIF B92680941
Actividad Otras actividades sanitarias
Fecha de Constitución 21/09/2005
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE GESTUMED2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTUMED2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 16/11/2017 | 04/04/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 16/11/2017 | 04/04/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 16/11/2017 | 04/04/2018 |
LASER 2000 MEDICA SL | Socio Unico | 30/10/2017 | 16/11/2017 |
Aguilar Nicolas Juan | Administrador Solidario | 31/08/2017 | |
Millan Cortes Salvador | Administrador Solidario | 31/08/2017 |
ACTOS BORME DE GESTUMED2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 M (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 M (04/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-70-11
- Conforme al Artículo 231 del RRM no existen obstáculos registrales para la fusión de las sociedades " Gestumed2000 SL" de éste domicilio por "Universal Laser SL" con domicilio en Málaga, mediante la absorción de la primera por la segunda, habiéndose extendido la nota que preceptúa dicho artículo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 M (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-15-11
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 5 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-11
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 206, S 8, H CA 45684, I/A 4 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-213-11
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 205, S 8, H CA 45684, I/A 3 (31/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-171-11
- C/ CAPITAN ONTAÑON S/N - PLANTA BAJA, LOCAL (ALGECIRAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 205, S 8, H CA 45684, I/A 2 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-11
- ARTICULO 2º.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social lo constituye: A).- La intermediación en prestación de servicios sanitarios, odontológicos y médicos, cirugía estética y plástica, fotodepilación, tratamientos faciales y corporales, eliminación de varices y manchas, mesoterapia, micropig
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914, L 2825, F 60, S 8, H MA 80301, I/A 5 (06/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-29