GESTORIA EXTREMADURA S XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda San Pedro de Alcantara, 6
Código Postal 10001
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social GESTORIA EXTREMADURA S XXI SL
CIF B06294912
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
VINCULACIONES DE GESTORIA EXTREMADURA S XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORIA EXTREMADURA S XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benito Cordero Jose Angel | Apoderado Solidario | 11/11/2010 | 11/04/2023 |
Benito Cordero Raul | Apoderado Solidario | 11/11/2010 | 11/04/2023 |
Jimenez Rubio Angel Maria | Administrador Unico | 11/04/2023 | |
Jimenez Rubio Angel Maria | Liquidador | 11/04/2023 | 11/04/2023 |
Pacheco Hernandez Fernando | Apoderado | 11/04/2023 | |
Benito Ventura Jose | Apoderado Solidario | 22/10/2010 | |
Jimenez Galan Joaquin | Apoderado Solidario | 22/10/2010 |
ACTOS BORME DE GESTORIA EXTREMADURA S XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- La sociedad se denomina Gestoria Extremadura S.XXI SL en liquidación.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851, L 678, F 219, S 8, H CC 6760, I/A 7 (11/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-232-10
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 418, F 130, S 8, H CC 6760, I/A 6 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-226-10
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 590, L 418, F 130, S 8, H CC 6760, I/A 5 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-207-10