GESTORIA CARLES SA - EXTINGUIDA
Municipio Igualada
Provincia Barcelona
Razón Social GESTORIA CARLES SA
CIF A58472234
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.gcarles.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTORIA CARLES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORIA CARLES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carles Freixas Jaume | Liquidador | 04/02/2020 | 04/02/2020 |
Carles Freixas Jaume | Administrador Unico | 27/03/2018 | 04/02/2020 |
Carles Freixas Jaume | Administrador Unico | 23/05/2012 | 27/03/2018 |
ACTOS BORME DE GESTORIA CARLES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 6, S 8, H B 46330, I/A 13 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 6, S 8, H B 46330, I/A 13 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 6, S 8, H B 46330, I/A 13 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 6, S 8, H B 46330, I/A 12 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23040 , F 5, S 8, H B 46330, I/A 11 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08