GESTORIA ATA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trav de Gracia, 35
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORIA ATA SL
CIF B63663108
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 15/11/2004
VINCULACIONES DE GESTORIA ATA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORIA ATA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcaide Garza Rafael | Liquidador Mancomunado | 09/03/2009 | 18/02/2015 |
Aneas Moreno Miguel Alfonso | Liquidador Mancomunado | 09/03/2009 | 18/02/2015 |
Sanchez Perez Francisco Jose | Liquidador Mancomunado | 09/03/2009 | 18/02/2015 |
Alcaide Garza Rafael | Administrador Solidario | 09/03/2009 | |
Aneas Moreno Miguel Alfonso | Administrador Solidario | 09/03/2009 | |
Sanchez Perez Francisco Jose | Administrador Solidario | 09/03/2009 |
ACTOS BORME DE GESTORIA ATA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41071 , F 102, S 8, H B 295913, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41071 , F 102, S 8, H B 295913, I/A 4 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-224-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37010 , F 135, S 8, H B 295913, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
- CL TRAVESSERA DE GRACIA, NUM.35-37, P.2, PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37010 , F 135, S 8, H B 295913, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37010 , F 135, S 8, H B 295913, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37010 , F 135, S 8, H B 295913, I/A 3 (09/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-08