GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Maestrazgo, 30
Código Postal 44600
Municipio Alcañiz
Provincia Teruel
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SL
CIF B44206183
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 21/09/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario AGROPECUARIA ARCOIRIS SL
VINCULACIONES DE GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROPECUARIA ARCOIRIS SL | Socio Unico | 15/07/2021 | 25/01/2024 |
Bayona Soriano Pablo | Apoderado Solidario | 01/04/2016 | 25/01/2024 |
Miralles Clua Rosa | Apoderado Solidario | 01/04/2016 | 25/01/2024 |
Moles Vives Juan Jose | Apoderado | 01/04/2016 | 25/01/2024 |
SAT 7749 CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL -CIAR- | Secretario | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
SAT 7749 CENTRO DE INSEMINACION ARTIFICIAL -CIAR- | Consejero | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
SAT 8749 AVICULTORES DEL BAJO ARAGON -AVIBA- | Consejero | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
SAT LTD 2180 GANADERIA UNIDA COMARCAL | Presidente | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
SAT LTD 2180 GANADERIA UNIDA COMARCAL | Consejero | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
SAT N 8403 INDUSTRIAL DEL CONEJO -INCO | Consejero | 21/02/2013 | 25/01/2024 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTORIA ARCOIRIS DEL BAJO ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 75, S 8, H TE 4049, I/A 7 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-44
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 75, S 8, H TE 4049, I/A 7 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-44
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 75, S 8, H TE 4049, I/A 7 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-44
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 75, S 8, H TE 4049, I/A 6 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-44
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 26, S 8, H TE 4049, I/A 5 (01/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-44
- AVDA MAESTRAZGO 30 (ALCAÑIZ)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 25, S 8, H TE 4049, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-44
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos:Se modifica la redacción del artículo 5º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 25, S 8, H TE 4049, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-44
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 25, S 8, H TE 4049, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-44
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 219, L 219, F 25, S 8, H TE 4049, I/A 4 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-44
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-224-44