GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Brunete
Provincia Madrid
Razón Social GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
CIF B84230978
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 19/01/2005
VINCULACIONES DE GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Costa Bosch Jose Maria | Representante | 16/01/2012 | 28/12/2012 |
Ferre Falcon Juan | Administrador Concursal | 16/01/2012 | 28/12/2012 |
Marras Fernandez-cid Rafael | Administrador Concursal | 16/01/2012 | 28/12/2012 |
SIEMENS SA | Administrador Concursal | 16/01/2012 | 28/12/2012 |
ACTOS BORME DE GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 156, S 8, H M 371127, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 156, S 8, H M 371127, I/A 4 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Fase del concurso
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Marras Fernandez-cid Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Ferre Falcon Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS NIETO DELGADO
Parte Dispositiva:
SE APRUEBA EL CONVENIO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD, CESANDO TODOS LOS EFECTOS DE.LA DECLARACION DEL DEL CONCURSO, SIN PERJUICIO DE LOS DEBERES GENERALES QUE PARA EL DEUDOR ESTABLECE EL ARTICULO 42 DE LA LEY CONCURSAL
Fecha de Resolución:14/03/2012
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
3
Fecha Inscripción28/12/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A 3 (28/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-5-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:SIEMENS SA
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
B
Fecha Inscripción16/01/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A B (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Marras Fernandez-cid Rafael
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
B
Fecha Inscripción16/01/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A B (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GESTORA PATRIMONIAL ATAZAR SL
Nif:B84230978
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Ferre Falcon Juan
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL 1 MADRID
Número:1
Juez / Ponente:ANTONI FRIGOLA I RIERA
Fecha de Resolución:07/07/2008
Número Procedimiento Concursal:293/2008
Datos Registrales:
Tomo:
20929
Libro:
0
Folio:
155
Hoja:
8-371127
Inscripción:
B
Fecha Inscripción16/01/2012
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20929 , F 155, S 8, H M 371127, I/A B (16/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28