GESTORA HOTELERA MADRILEÑA XXI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Miguel Angel, 13
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTORA HOTELERA MADRILEÑA XXI SL
CIF B85754679
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia
Fecha de Constitución 22/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTORA HOTELERA MADRILEÑA XXI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTORA HOTELERA MADRILEÑA XXI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRIS DAYTONA SL | Administrador Unico | 03/05/2012 | 10/01/2017 |
Rodriguez De Valcarcel De Ribed Carlos | Liquidador | 10/01/2017 | 10/01/2017 |
Rodriguez Valcarcel De Ribed Carlos | Representante | 03/05/2012 | 10/01/2017 |
Menendez Sansegundo Susana | Administrador Unico | 26/08/2009 | 03/05/2012 |
ACTOS BORME DE GESTORA HOTELERA MADRILEÑA XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 3 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 199, S 8, H M 486073, I/A 2 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-92-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 197, S 8, H M 486073, I/A 1 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28
Dirección:C/ MIGUEL ANGEL 13, 3º (MADRID)
Comienzo de operaciones:22/07/09
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:ASESORAMIENTO, CONSULTORIA, REPRESENTACION, ADMINISTRACION, GESTION, PROMOCION, COMERCIALIZACION, DESARROLLO, COMPRA Y VENTA DE ACTIVOS O PROYECTOS INMOBILIARIOS Y/O HOTELEROS. GESTION, INTERMEDIACION Y/O REPRESENTACION COMERCIAL, ECONOMICA, ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26975 , F 197, S 8, H M 486073, I/A 1 (26/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-174-28